НАЧАЛО ЛЮБОПИТНО Как да смятате бързо на ум? Ето 9 математически трика!

Как да смятате бързо на ум? Ето 9 математически трика!

0
Как да смятате бързо на ум? Ето 9 математически трика!
Как да смятате бързо на ум? Ето 9 математически трика!

Много е удобно да можете да смятате бързо на ум. Така знаете предварително колко ще ви поискат в магазина. И като цяло – тази способност ви позволява да се чувствате почти като супермен.

В допълнение, смятането на ум развива внимание, памет, концентрация. Така че дерзайте. Ето няколко съвета как да пресмятате бързо на ум, ако нямате калкулатор под ръка.

1) Как да умножите големи числа.

Трябва да умножите големи числа на ум? Ако едното от тях е четно, направете следното: разделете го на две и умножете второто по две:

24 * 25, след това 12 * 50, след това 6 * 100, след това 3 * 200 = 600

2) Как да умножавате по 11.

Да предположим, че трябва да умножите 52 по 11. Направете свободно място между цифрите на числото 52: 5_2. Сега добавете първата и втората цифра на това число в празното пространство, като ги съберете: 5_ (5 + 2) _2. Резултатът от умножението е този: 52 * 11 = 572.

Ако при събирането получавате двуцифрено число, то съберете втората цифра с първото число извън скобата и запазете другите две числа:

87 * 11 = 8 (8 + 7) _78_ (15) _7 = (8 + 1) _5_787 * 11 = 957

3) Как да умножавате 5 големи числа.

Вземете числото и го разделете на 2. Ако резултатът е цяло число, добавете 0 в края.

1398 * 5 = (1398/2) = 699 = 6990

Ако резултатът се получава с 1 десетична запетая, добавете 5 в края:

4579 * 5 = (4579/2) = 2289.5 = 22895.

4) Как да умножавате на 4.

Първо умножете по 2, след това умножете по още 2:

56 * 4 = 56 * 2 = 112 * 2 = 224.

5) Как да делите на 5 на ум.

Много е просто! Умножете числото по 2 и преместете запетаята с един знак:

135/5

135 * 2 = 270

Отговор: 27.0, т.е. 27.

или

157/5

157 * 2 = 314

Отговорът е 31.4.

6) Как бързо да пресмятате на квадрат двуцифрено число, завършващо на 5.

Умножете първата цифра на числото само по себе си и добавете единица, след това добавете 25 в края:

75 * 75 = 7 * (7 + 1) _25 = 7 * 8_25 = 5625.

7) Как да изчислите 15%.

Пресметнете 10% от числото (разделете броя на 10) и добавете към това число половината от получените 10%.

15% от $ 700 = (10% от $ 700) + ((10% от $ 700) / 2) = $ 70 + $ 35 = $ 105.

8) Как се изважда от 1000.

Извадете всички цифри от 9 и вижте резултата:

1000-657 = (9-6) (9-5) (10-7) = 343.

Вижте още: Почистете негативната енергия от вашия дом или офис

9) Как да събирате единични числа.

Да предположим, че трябва да съберете 6 и 9. Запитайте се колко прави 10 – 6 (това прави 4). Представете си 9 като сума от 4 и втората част (която е 5). Добавете към 6 първо 4, а след това 5. Вашият отговор е 15.

Математиката е трудна за вас? Просто следвайте тези методи.

loading...