НАЧАЛО ЛЮБОПИТНО Математически техники за по-лесно пресмятане

Математически техники за по-лесно пресмятане

0
Математически техники за по-лесно пресмятане
Математически техники за по-лесно пресмятане

Този списък от няколко малко известни математически техники ще ви покаже как бързо да разчитате на ума си в случаи, по-трудни от това да умножите 5 по 10, а приятелите ви ще могат да ви използват като калкулатор.

Лесни математически техники

1. Умножение по 11

Всички знаем как бързо да умножим числата по 10, просто трябва да добавим нула в края, но знаете ли, че има трик, според който лесно да умножите двуцифрено число с 11?

Да предположим, че трябва да умножим 63 по 11. Вземете двуцифреното число, което трябва да умножите по 11, и си представете, че има празно място между двете цифри:

6_3

Сега съберете първата и втората цифра на това число и го поставете в това празно място:

6_ (6 + 3) _3

И резултатът ни за умножение е готов:

63 * 11 = 693

Ако резултатът от добавянето на първата и втората цифра е двуцифрено число, въведете само втората цифра и добавете 1 към първата цифра на оригиналното число:

79 * 11 =

7_ (7 + 9) _9

(7 + 1) _6_9

79 * 11 = 869

2. Бързо умножаване на квадрат на числа, завършващи на 5

Ако трябва да сметнете на квадрат двуцифрено число, завършващо на 5, тогава можете да го направите много просто в ума си. Умножете първата цифра на числото със същото число, добавяйки единица и добавете 25 в края, и това е резултатът:

45 * 45 = 4 * (4 + 1) _25 = 2025

3. Умножение по 5

За повечето хора умножаването по 5 не е трудно с малките числа, но колко бързо можете да пресметнете големите числа наум, умножени по 5?

Трябва да вземете това число и да го разделите на 2. Ако резултатът е цяло число, след това добавете 0 към него в края, ако не, премахнете остатъка и добавете 5 в края:

1248 * 5 = (1248/2) _ (0 или 5) = 624_ (0 или 5) = 6240 (резултат от деление на 2 цели числа)

4469 * 5 = (4469/2) _ (0 или 5) = (2234.5) _ (0 или 5) = 22345 (резултат от разделяне на 2 с остатък)

4. Умножение по 4

Това е много прост и на пръв поглед очевиден трик за умножаване на произволно число с 4, но въпреки това хората не се сещат за него в подходящия момент. За да умножите произволно число по 4, трябва да го умножите по 2 и след това отново да умножите по 2:

67 * 4 = 67 * 2 * 2 = 134 * 2 = 268

5. Пресметнете 15%

Ако трябва да изчислите 15% от дадено число, тогава има прост начин да направите това. Вземете 10% от числото (разделете числото на 10) и добавете към това число половината от получените 10%.

15% от 884 лева = (10% от 884 лева ) + ((10% от 884 лева) / 2) = 88,4 лева + 44,2 лева = 132,6 лева

6. Умножение на големи числа

Ако трябва да умножите големи числа и едното от тях е четно, тогава можете да използвате метода за опростяване на коефициентите, като намалите четното число наполовина и увеличите второто наполовина:

32 * 125 

16 * 250

8 * 500

4 * 1000 = 4000

7. Делене на 5

Деленето на голямо число на 5 е много просто. Всичко, което трябва да направите, е да умножите числото по 2 и да преместите запетаята назад с един символ:

175/5

Умножете по 2: 175 * 2 = 350

Отместете с един знак: 35,0 или 35

1244/5

Умножете по 2: 1244 * 2 = 2488

Отместете с един знак: 248.8

8. Изваждане от 1000

За да извадите голямо число от 1000, следвайте проста техника. Извадете всички цифри от 9 с изключение на последната и извадете последната цифра от 10:

1000-489 = (9-4) _ (9-8) _ (10-9) = 511

Вижте още: Ако имате проблем с парите, вашето тяло ще ви разкрие какъв!

Разбира се, за да се научите как бързо да пресмятате наум, трябва да практикувате използването на тези математически техники много пъти, за да станат автоматични за ума ви.